Auskünfte zu Robert Wyatt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Wyatt
Publikationsnummer: HR02-1004595573, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MS Amlin AG, in Zürich, CHE-116.062.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyatt, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Smith's (BM), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
da Camino Ancona Lopez Soligo, Piero, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beazley, Christopher, genannt Chris, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)];
Farnworth, Catherine Mary Esther, britische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paget (BM)];
Hayward, Christopher Charles Maynard, genannt Chris, britischer Staatsangehöriger, in Hamilton Parish (BM), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McDonald, Kate, britische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)].
Publikationsnummer: 3209263, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MS Amlin AG, in Zürich, CHE-116.062.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928101).
Statutenänderung:
30.11.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 10'000'001.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'001.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].
Aktien neu:
10'000'001 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Robin John Leaver, britischer Staatsangehöriger, in Bidborough (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burke, Martin Thomas, irischer Staatsangehöriger, in Hutton (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Christian, von Grosswangen, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
da Camino Ancona Lopez Soligo, Piero, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauchamp, Gregoire, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Poster, Yvonne Marie Martino, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyatt, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Smith's (BM), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5958066, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Amlin AG, in Zürich, CH-020.3.035.716-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2010, S. 20, Publ. 5850602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipps, Charles, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hextall, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
MacKellar, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Paget (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mauchamp, Gregoire, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Regazzoni, Philippe, von Balerna, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wyatt, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Smith's (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Holt, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Pulborough (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].