Auskünfte zu Thomas Würsten
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Würsten
Publikationsnummer: 3009271, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pensionskasse der AMMANN-Unternehmungen, in Langenthal, CHE-109.762.536, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Irene, von Messen, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Würsten, Thomas, von Saanen, in Oensingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bögli, Paul, von Seeberg, in Ochlenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüdi, Roger, von Heimiswil, in Luterbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6178164, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Party-Service Tom & Fritz GmbH, in Oensingen, CH-241.4.009.143-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 15, Publ. 5614834).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Laupersdorf.
Domizil neu:
Heglerenstrasse 309, 4712 Laupersdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Thomas, von Saanen, in Laupersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oensingen].
Publikationsnummer: 5820626, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pensionskasse der AMMANN-Unternehmungen, in Langenthal, CH-053.7.007.660-4, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 5, Publ. 5490172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen Moser, Cilgia, von Basel, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heutschi, Otto Hugo, von Balsthal, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Hans, von Eglisau, in Roggwil BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsten, Thomas, von Saanen, in Oensingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Matthias, von Lützelflüh, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ballmer, Marc, von Liestal und Itingen, in Liestal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.