Auskünfte zu René Wittwer
Einträge zum Namen René Wittwer
Neueste SHAB-Meldungen: René Wittwer
Publikationsnummer: 4902772, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wittwer + Partner GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.022.869-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 3, Publ. 4822644).
Statutenänderung:
18.02.2009.
Zweck neu:
Projektierung, Herstellung und Montage von sowie Handel mit Glasfaltwänden und Wintergärten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, René, von Trub, in Döttingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Publikationsnummer: 3169768, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wittwer + Partner GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.022.869-6, Projektierung, Herstellung und Montage usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2005, S. 2, Publ. 3046858).
Statutenänderung:
14.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Esther, von Wil AG, in Döttingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, René, von Trub, in Döttingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--].
Publikationsnummer: 2293532, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wittwer + Partner GmbH, in Lengnau AG, Projektierung, Herstellung und Montage usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 12.11.2003, S. 2, Publ. 1256300).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, René, von Trub, in Döttingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.-- [bisher: in Gebenstorf].