Auskünfte zu Robert Widmer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Widmer
Publikationsnummer: HR02-1005394998, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Solarus Genossenschaft für Sonnenenergie, in Russikon, CHE-103.546.141, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2480439).
Statutenänderung:
24.10.2017.
Firma neu:
SOLARUS Genossenschaft für Sonnenenergie.
Domizil neu:
Im Bachtel 9, 8332 Russikon.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Nachschusspflicht der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Einmalige Nachschusspflicht jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 200.--.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu übernehmen. Die Genossenschafter sind verpflichtet, Jahresbeiträge in der von der Generalversammlung festgesetzten Höhe, jedoch höchstens CHF 100.-- pro Jahr, zu entrichten.].
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Robert, von Mosnang, in Rüdlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bopp, Bruno, von Russikon, in Fehraltorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Maria, von Zürich, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Winkler, Karl, von Russikon, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005288490, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
V & Partners Consulting GmbH, in Russikon, CHE-107.671.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, S.0, Publ. 1575405).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Robert, von Mosnang, in Rüdlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Merk, Silvia, von Niederneunforn, in Rüdlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreher, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brielmayer, Patrick Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Wagenhausen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2480439, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Solarus Genossenschaft für Sonnenenergie, in Russikon, CHE-103.546.141, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2010, S. 29, Publ. 5450092).
Domizil neu:
Unterdorf 1b, 8332 Russikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Thomas, von Zürich, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Eugen, von Gossau ZH, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Robert, von Mosnang, in Rüdlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weisslingen, Präsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodmer, Maria, von Zürich, in Russikon, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirsiger, Philip, von Worb, in Russikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.