Auskünfte zu Thomas Werner
Einträge zum Namen Thomas Werner
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Werner
Publikationsnummer: 5569900, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AMS Asset Management Support GmbH, in Buchs SG, CH-120.4.001.759-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 12, Publ. 3841638).
Statutenänderung:
25.03.2010.
Zweck neu:
Anlage- und Finanzberatung, Vermögensverwaltung mit oder ohne Devisen, mit oder ohne Alternative Anlagen sowie mit oder ohne Fonds aller Art, Schulungen und Herausgabe von Publikationen sowie mit artverwandten Geschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Sisikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Bosshart, Jürg, von Fischingen, in Feldkirch (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publikationsnummer: 5354498, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bossard AG, in Zug, CH-170.3.005.204-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 25, Publ. 5059354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5311672, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wegrofin GmbH, in Cham, CH-170.4.002.416-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 23.07.2003, S. 18, Publ. 1097722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Beat, von Cham, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].