Auskünfte zu Rita Wenger-Lenherr
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rita Wenger-Lenherr
Publikationsnummer: HR02-1005759327, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Jean Kraut AG, in Rickenbach (TG), CHE-102.603.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, S.0, Publ. 2473311).
Statutenänderung:
05.05.2023. 15.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften, die Entwicklung von Projekten im Immobilienbereich, die Durchführung von sämtlichen damit zusammenhängenden finanziellen und geschäftlichen Transaktionen. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen, Zweckanpassung infolge geänderter Eintragungsvorschriften].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, René, von Gams, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Samuel, von Blumenstein, in Häuslenen (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger-Lenherr, Rita, von Blumenstein, in Häuslenen (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4188055, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Gitta Herfort Stiftung, in Aadorf, CHE-290.296.436, Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.04.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die freie und unkomplizierte Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern mit Bezug zum Kanton Thurgau. Die Stiftung kann auch bedürftige Menschen mit einem besonderen Anliegen unterstützen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Eingetragene Personen:
Wenger-Lenherr, Rita, von Blumenstein, in Häuslenen (Aadorf), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Entress, Humbert, von Aadorf, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner & Schär Treuhand AG (CHE-103.493.177), in Aadorf, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2316027, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung St. Galler Schiedsordnung, in St. Gallen, CHE-114.845.263, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1377909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger-Lenherr, Rita, von Blumenstein, in Häuslenen (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder Schuler, Dr. Christa-Maria, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.