Auskünfte zu Hans Karl Welti
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Karl Welti
Publikationsnummer: 4962524, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Foto Welti AG, in Zürich, CH-020.3.020.902-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2000, S. 832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Hans Karl, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Welti, Robert Markus, von Schlieren und Zürich, in Schlieren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Welti, Ruth Bertha, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Samuel, von Trub, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Fankhauser, Yvonne, von Trub, in Schlieren, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Foto Welti AG, in Zürich, Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma "Foto Welti AG", in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4765).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welti, Robert, von Zürich und Schlieren, in Schlieren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fankhauser, Samuel, von Trub, in Schlieren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Welti, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Foto Welti AG, in Zürich, Lindenplatz 4, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.1998, 24.06.1998.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von fotografischen Artikeln sowie Herstellung und Verarbeitung fotografischer und digitaler Bilder;
kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Hans Welti, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1998 mit Aktiven von CHF880'798.¬ und Passiven von CHF101'054.35, wofür 100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben und CHF679'743.65 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Welti, Hans Karl, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Welti, Robert Markus, von Schlieren und Zürich, in Schlieren, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Welti, Ruth Bertha, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.