Auskünfte zu Engelbert Weis-Stocker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Engelbert Weis-Stocker
Publikationsnummer: 4647154, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, CH-300.3.014.648-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 2, Publ. 2502456).
Statutenänderung:
5.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftzweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage der Mittel stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis-Stocker, Engelbert, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: deutscher Staatsangehöriger).
Publikationsnummer: 1205328, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, Melsterbühl 632, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.2003.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen zum Maximalpreis von CHF 2'100'000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Weis-Stocker, Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Estevéz, Jakob, von Stein AR, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel + Schöpfer Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.