Engelbert Weis-Stocker
wohnhaft in Neukirch (Egnach), aus Egnach Aktuelle Mandate: Schloss Luxburg AG, Elbau Küchen AG und mehr Verbundene Personen: Isabel Gertrud Baumgartner-Breuer, Simon Marius Isenring, Dietrich Otto Bötschi und mehr So bleiben Sie über "Engelbert Weis-Stocker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Engelbert Weis-Stocker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Engelbert Weis-Stocker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Engelbert Weis-Stocker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Engelbert Weis-Stocker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Engelbert Weis-Stocker arbeiten
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Möbelherstellung
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Möbelherstellung
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Engelbert Weis-Stocker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Engelbert Weis-Stocker
Publikationsnummer: 4647154, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, CH-300.3.014.648-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2004, S. 2, Publ. 2502456).
Statutenänderung:
5.09.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien erwerben, belasten und veräussern und im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Gesellschaftzweckes dienlich sind oder im Zusammenhang mit der Anlage der Mittel stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KS Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis-Stocker, Engelbert, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: deutscher Staatsangehöriger).
Publikationsnummer: 1205328, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
jawe Holding AG, in Bühler, Melsterbühl 632, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.2003.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen zum Maximalpreis von CHF 2'100'000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Weis-Stocker, Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirch (Egnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer-Estevéz, Jakob, von Stein AR, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel + Schöpfer Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.