Auskünfte zu Ueli Wanzenried
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ueli Wanzenried
Publikationsnummer: 5853666, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Möhlin, in M ö h l i n , Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.1995, S. 556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischler, Peter, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, Genossenschaft (SHAB Nr.78 vom 3.4.1979 S.1046).
Domizil neu:
c/o Walter Reinhard, Rötihof 1783, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Fritz, von Möhlin, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Hans Rudolf, von Bowil, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schib, Alfred, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roduner-Gerber, Oskar, von Sennwald, in Rheinfelden, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Ernst, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.