Auskünfte zu Urs Soder
Einträge zum Namen Urs Soder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Soder
Publikationsnummer: 1289355, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 2, Publ. 5853666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5853666, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Urs Soder Handelsprodukte, in M ö h l i n , Waldhof, 4313 Möhlin, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit Produkten aller Art.
Eingetragene Personen:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Soder, Christa, von Möhlin, in Möhlin, mit Einzelunterschrift.