Auskünfte zu Gerard Sibbald Wallace
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gerard Sibbald Wallace
Publikationsnummer: 4419778, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Boston Scientific AG, in Solothurn, CH-251.3.000.422-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 13, Publ. 3993926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Gerard, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McFaul, David W., kanadischer Staatsangehöriger, in South Boston (Massachusetts/USA), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4419792, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Guidant AG, in Solothurn, CH-170.3.021.800-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2007, S. 17, Publ. 4248414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallace, Gerard Sibbald, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McFaul, David W., kanadischer Staatsangehöriger, in South Boston (Massachusetts/USA), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4248414, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Guidant AG(Guidant SA), bisher in Zug, CH-170.3.021.800-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 27).
Statutenänderung:
7.12.2007.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Dornacherplatz 7, 4500 Solothurn.
Zweck:
Herstellung, Kauf, Verkauf, Einfuhr, Ausfuhr und Vertrieb von medizinischen Produkten und Einrichtungen, Erwerb, Verkauf und Konzession von Lizenzen und Auswertung von jeglichen gewerblichen Schutzrechten, insbesondere von Marken, Patenten und Know-how betreffend den medizinischen, pharmazeutischen und industriellen Bereich. Kann jegliche kommerzielle, finanzielle und industrielle Unternehmen in der Schweiz und im Ausland ausführen und sich direkt und indirekt an privat- und öffentlich-rechtlichen Gesellschaften sowie an der Gründung von jeglichen Zweigniederlassungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wallace, Gerard Sibbald, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (FR), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Berni, Dr. Markus, von Vals, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schenker, Dr. Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Benglen (Fällanden), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van den Broek, Ronald A., niederländischer Staatsangehöriger, in Pynacker (NL), mit Einzelprokura [wie bisher];
Bruwier, Martine, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), mit Einzelprokura [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.