Auskünfte zu Carlo Vincenz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Carlo Vincenz
Publikationsnummer: 6190936, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Breitensport, in Luzern, CH-100.7.019.508-9, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 12, Publ. 5604446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienert, Jörg, von Einsiedeln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haggenmüller, Alex, von Horw und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Edgar, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Hans, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stichweh, Prof. Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Carlo, von Horw und Trun, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Dr. Dominik, von Beromünster, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckert, Alex, von Binningen, in Engelberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, René, von Buochs, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Claudia, von Auw und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Kurt, von Bürglen UR, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Udvardi, Patrick, von Aarau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Hans Peter, von Luzern und Lauperswil, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4201120, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Sport und Jugend Luzern, in Luzern, CH-100.7.019.508-9, Unterstützung des Sports in der ganzen Breite, insbesondere des Jugendsports, des Breitensports, des Seniorensports und des Behindertensports, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2006, S. 7, Publ. 3517196).
Urkundenänderung:
11.10.2007.
Name neu:
Stiftung Breitensport.
Domizil neu:
c/o Arthur Waser, Bellerivehöhe 9, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Unterstützung des Sports in der ganzen Breite, inbesondere des Jugend-, Senioren- und Behindertensports;
sie weckt das Interesse für Breitensport durch Öffentlichkeitsarbeit;
Realisierung eigener Projekte und Unterstützung Projekte Dritter;
Leistung von finanziellen Beiträgen an Sportvereine und ähnliche Institutionen.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Stiftungsratsausschuss, Geschäftsführer und Revisionsstelle. Reglement vom 11.09.2007. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dominik, von Emmen, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UTAG Treuhand AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Dr. Dominik, von Gunzwil, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frieder, Albert E., von Wyssachen, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haggenmüller, Alex, von Horw und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Edgar, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Urs, von Balsthal, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Peter W., von Luzern und Rothenburg, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Richiger, Urs, von Luzern und Rohrbach, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Hans, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stichweh, Prof. Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Carlo, von Horw und Trun, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Arthur, von Luzern und Engelberg, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3500468, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Sut Leuen, in Sempach, CH-100.7.014.508-6, Förderung der ausserdienstlichen, militärischen Tätigkeit, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2002, S. 9, Publ. 388600).
Postzustelladresse:
c/o Robert Nussbaumer, Hirtenhofstrasse 38, Postfach 3944, 6002 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadario, Alfons, von Hallau, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Donzelli, Pietro, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Beat, von Gettnau und Triengen, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmeister, Eugen, von Luzern, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, Jean-Jacques, von Konolfingen, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincenz, Carlo, von Horw und Trun, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Willy, von Silenen, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binder, Marcel, von Luzern, Winterthur und Lindau, in Luzern, Revisionsstelle.