Auskünfte zu Jean-Louis Vidal
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Louis Vidal
Publikationsnummer: 2412024, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Alba Porrentruy SA, bisher in Porrentruy, CH-677.3.000.010-1, Fabrication, achat et vente d'articles d'habillement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2004, S. 7, Publ. 2193420).
Gründungsstatuten:
16.08.1982.
Statutenänderung:
2.08.2004, 10.08.2004.
Firma neu:
Touchcom AG.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Sonnenweg 30, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Erbringung von Informatik- und Internetdienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 50 actions nominatives de CHF 1000.--].
Publikationsorgan:
FOSC.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB. Sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theubet-Lück, Yvonne, von Fahy, in l'Ile Maurice, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermühle, Daniel, von Amsoldingen, in Uttigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Rothen Treuhand AG, in Oberdiessbach, Revisionsstelle [wie bisher];
Vidal, Jean-Louis, französischer Staatsangehöriger, in Einigen (Spiez), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Iseli, Reto, von Aefligen, in Wimmis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Zumbrunn, Christoph, von Ringgenberg BE, in Mont-Soleil (Saint-Imier), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.