Auskünfte zu Alain Trutmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alain Trutmann
Publikationsnummer: 915631, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H.E.A.R. Informatik GmbH, bisher in Zürich, CHE-108.665.215, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 59, Publ. 5115556).
Gründungsstatuten:
14.08.1997.
Statutenänderung:
03.04.2013.
Firma neu:
Bonacura GmbH.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Françoise Anna-Marie Trutmann, Im Steiacher 24, 5406 Rütihof.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungs-, Coaching- sowie Realisierungs- und Management-Dienstleistungen, Durchführung von Ausbildungen, Seminaren, Coachings und Events für Firmen und Einzelpersonen aller Art und Vermittlung von Spezialisten im Tätigkeitsgebiet sowie Schulung und Unterstützung 'on the job';
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Eduard, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Scheitlin, Daniel, von St. Gallen, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trutmann, Alain, von Zürich, in Singapur (SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trutmann, Françoise Anne-Marie, von Zürich, in Baden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6281440, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CH-020.5.000.428-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 25, Publ. 4890194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trutmann, Alain, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rijn, Cees, von Boppelsen, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländischer Staatsangehöriger, in Bopelsen];
Koch, Patrick, von Bassersdorf, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Sandra, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4890194, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CH-020.5.000.428-1, Regensbergstrasse 3, 8113 Boppelsen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2009.
Zweck:
Die Genossenschaft Restaurant Lägernstübli bezweckt die langfristige Sicherung des Betriebes des Restaurant Lägernstübli, namentlich im Hinblick auf dort durchzuführende Aktivitäten ihrer Mitglieder und Anlässe der Bevölkerung von Boppelsen und Umgebung. Sie stellt dazu das Eigenkapital für die notwendigen Investitionen für den Betrieb des Restaurants zur Verfügung. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00;
CHF 10'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Genossenschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft 'Restaurant Lägernstübli' in 8113 Boppelsen, zum Preis von CHF 720'000.00 zu erwerben.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, erfolgen die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden Mitteilungen schriftlich, oder - mit deren ausdrücklichem Einverständnis, durch E-Mail, jeweils an die letzte bekannte Adresse.
Eingetragene Personen:
Weber, Thomas, von Wohlen AG, in Boppelsen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Rijn, Cees, niederländischer Staatsangehöriger, in Bopelsen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stecher, Lorenz, von Tarasp, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegg, Markus, von Schüpfen, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trutmann, Alain, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CH-020.4.038.457-7), in Regensdorf, Revisionsstelle.