Auskünfte zu Peter E. Treichler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter E. Treichler
Publikationsnummer: 2995336, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, CH-020.5.000.244-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 15, Publ. 1238510).
Statutenänderung:
4.06.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Hansrudolf, von Matzendorf, in Wölflinswil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich, von Ossingen, in Rekingen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gadient, Peter, von Mastrils, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Korner, Dr. Urs, von Willisau Land, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FRS Rückversicherung, in Zürich, Durchführung der Rückversicherung im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach KVG, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 19.12.1997, S. 9152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Georg, von Zug und Wangen bei Olten, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vella, Markus, von Langenbruck, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Werner, von Roggwil BE, in Stadel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günther, Wolfgang, von Münsterlingen, in Seuzach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Kurt, von Aarau, in Aarau, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 15.08.1997, S. 5869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, René, von Zollikon und Meilen, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].