Auskünfte zu Hansrudolf Eggenschwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hansrudolf Eggenschwiler
Publikationsnummer: 2995336, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, CH-020.5.000.244-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 15, Publ. 1238510).
Statutenänderung:
4.06.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichler, Peter, von Zürich, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenschwiler, Hansrudolf, von Matzendorf, in Wölflinswil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich, von Ossingen, in Rekingen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gadient, Peter, von Mastrils, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Korner, Dr. Urs, von Willisau Land, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Z ü r i c h , Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2001, S. 2079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Hansrudolf, von Matzendorf, in Wölflinswil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krankenkasse SLKK, in Zürich, Hotzestrasse 53, 8006 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.6.1996.
Zweck:
Versichert ihre Mitglieder gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall und Mutterschaft.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, Mitgliederbeiträge zu entrichten, deren Höhe vom Vorstand bestimmt werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Treichler, Peter, von Zürich, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Max, von Langnau im Emmental, in Busswil bei Melchnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Josef, von Muolen, in Jona, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggenschwiler, Hansrudolf, von Matzendorf, in Wölflinswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leemann, René, von Zollikon und Meilen, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Olloz, Friedrich, von Augst, in Lausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tscharner, Luzi, von Feldis/Veulden, in Tamins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rähmi, Peter, von Marthalen, in Brugg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korner, Dr. Urs, von Willisau Land, in Luzern, mit Einzelprokura.