Auskünfte zu Ernst Treiber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Treiber
Publikationsnummer: 4555808, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Neue Kloster Apotheke AG, bisher in Muri AG, CH-400.3.018.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 2).
Statutenänderung:
24.06.2008.
Firma neu:
Zur Rose Ärzte AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Zur Rose Ärzte SA) (Zur Rose Ärzte Ltd).
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Grosshandel und Vertrieb pharmazeutischer und medizinischer Produkte, Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Dritte. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.--.
Aktien neu:
3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.06.2008 einen Teil der Aktiven und Passiven der Zur Rose AG, in Steckborn, nämlich den Geschäftsbereich Medikamenten- und Grosshandel, gemäss Vertrag vom 24.06.2008 und Übernahmebilanz per 01.01.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 24'439'274.-- und die übernommenen Passiven CHF 19'659462.-- betragen, wofür 2'700 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse der Aktionäre und Nutzniesser.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Kurt, von Einsiedeln, in Tägerwilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Dr. Hans-Peter, von Beinwil (Freiamt), in Muri AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treiber, Ernst, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Jürg, von Dürrenroth, in Walperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Oberhänsli, Walter, von Affeltrangen und Amlikon-Bissegg, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schleininger, Guy, von Klingnau, in Hombrechtikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
ab Egg, Philipp, von Arth, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber-Huber, Daniela, von Märstetten, in Weinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Tanja, von Krinau, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Sibylle, von Schönholzerswilen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3952824, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Neue Kloster Apotheke AG, in Muri AG, CH-400.3.018.903-6, pharmazeutische Produkte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10.01.2003, S. 1, Publ. 806788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britschgi, Peter, von Sarnen, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treiber, Ernst, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiniger, Guy, von Klingnau, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Jürg, von Dürrenroth, in Walperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 771358, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Neue Kloster Apotheke AG, in Muri AG, pharmazeutische Produkte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2002, S. 1).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treiber, Ernst, von Oberägeri, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Peter, von Sarnen, in Bottighofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.