Auskünfte zu Markus Tobler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Tobler
Publikationsnummer: 6882338, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Paul Leimgruber AG, in Pratteln, CH-270.3.003.687-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, S. 0, Publ. 6656084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5976290, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Paul Leimgruber & Co. AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.687-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 6, Publ. 4657646).
Gründungsstatuten:
15.12.1992.
Statutenänderung:
20.12.2010.
Firma neu:
Paul Leimgruber AG.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Niderfeldstrasse 5, 4133 Pratteln.
Zweck:
Durchführung von Warentransporten sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Lastwagen und Personenwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen der Transportbranche beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung:
CHF 600'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Paul Leimgruber & Co.', in Basel, zum Preis von höchstens CHF 2'600'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Paul, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Fox, Hans-Peter, von St. Gallen, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Leimgruber, Michael, von Basel und Herznach, in Bottmingen, Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Dünner, Jürg, von Arlesheim, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
L & L Revision GmbH (CH-270.4.015.392-7), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Bernhard, René, von Davos, in Bättwil-Flüh (Bättwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Wiesen GR, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huggenberger, Ursula, von Basel, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Leimgruber, Robert, von Basel, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löw, Hanspeter, von Biel-Benken, in Ranspach-le-Bas (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Biel-Benken, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schleuniger, Jan, von Klingnau, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Stein AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Brechtbühl Transport AG Arlesheim, in Arlesheim, Betrieb einer Transportunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.8 vom 12.01.1996, S.232).
Statutenänderung:
20.06.1997.
Firma neu:
Brechtbühl AG Arlesheim.
Zweck neu:
Betrieb einer Transportunternehmung und von Lagerhäusern. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Bei der Gründung wurden Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Karl Rohner", in Laufenburg, gemäss Bilanz per 30.06.1946 übernommen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechtbühl-Vannotti, Maria-Nilla, von Trubschachen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
von Allmen, Erich, von Lauterbrunnen, in Hilterfingen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Wichtermann, Roland François, von Kirchenthurnen, in Walliswil bei Wangen, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Markus, von Lutzenberg, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien.