Auskünfte zu Léon Tièche
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Léon Tièche
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3547592, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Léon Tièche S.A., à Delémont, CH-670.3.000.587-0, Fabrication et vente de produits horlogers, etc. Société anonyme (FOSC no 80 du 27.04.1993, p. 2045).
Nouvelle raison sociale:
Léon Tièche S.A. en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 29.08.2006, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personnes:
Tièche, Léon, de Movelier, à Delémont, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique];
Fiduciaire Muhmenthaler, à Moutier, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Muhmenthaler, Delémont].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aigat S.A. , à La Neuveville, fabrication et vente d'aiguilles chirurgicales, ainsi que d'autres produits compatibles avec le développement de la société, société anonyme (FOSC no 84 du 02.05.2001, p. 3253).
Personnes et signatures radiées:
Meier, Willy, de Büren SO, à Fontaines NE, président, avec signature collective à deux;
Tièche, Léon, de Movelier, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Hug, Rudolf W. Dr., de Weiningen ZH, à Zurich, président, avec signature individuelle;
Thiel, Hanspeter, de Zollikon, à Zurich, administrateur, avec signature collective à deux.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aigat S.A., à L a N e u v e v i l l e , fabrication et vente d'aiguilles chirurgicales, ainsi que d'autres produits compatibles avec le développement de la société, société anonyme (FOSC no 231 du 27.11.2000, p. 8055).
Nouvelle adresse:
chemin de la Plage 2, 2520 La Neuveville.
Personnes et signatures radiées:
Gschwind, Peter T., de Grenchen, à Mur VD, président, avec signature collective à deux;
Schneider, Urs, de Dörflingen, à Bienne, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Meier, Willy, de Büren SO, à Fontaines NE, président, avec signature collective à deux;
Humbel, Pierre, de Saint-Blaise, à Saint-Blaise, administrateur- délégué, avec signature collective à deux [précédemment: à Neuchâtel];
Tièche, Léon, de Movelier, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux.