Auskünfte zu Stefan Thut
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Thut
Publikationsnummer: 3284047, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Prime Residences AG, in Horgen, CHE-114.435.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thut, Stefan, von Seengen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Hans Jörg, von Madiswil, in Maur, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2590223, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Prime Residences AG, in Horgen, CHE-114.435.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2518843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Luc, von Zürich, in Winter Park (FL/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kähli, Beat, von Etziken, in Winter Park (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thut, Stefan, von Seengen, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1817823, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Prime Residences AG, in Steinhausen, CHE-114.435.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2012, Publ. 6902406). [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burkhardt, Luc, von Zürich, in Winter Park (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thut, Stefan, von Seengen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.