Auskünfte zu Susann Thoss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susann Thoss
Publikationsnummer: 1359163, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CHE-101.306.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Mastrils];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1300251, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK, in Zürich, CHE-107.298.953, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mastrils];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar ohne Zeichnungsberechtigung];
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE.308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 991125, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CH-020.5.000.338-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6346476).
Statutenänderung:
25.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: in Maur];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].