Auskünfte zu Vincent Thomas
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Thomas
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6669948, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Thomas Architecture Sàrl, à Saxon, CH-621.4.005.837-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 79 du 21.04.2011, Publ. 6133404).
Modification des statuts:
30.04.2012.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personne(s):
Thomas, Nicole, de Saxon, à Saxon, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Thomas née Quennoz, Nicole et avec une part sociale de CHF 19'000.00];
Thomas, Vincent, de Saxon, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 1'000.00];
Ardion, Seciri, citoyen kosovar, à Martigny, associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00;
Perren-Thomas, Stéphanie, de Saxon, à Saxon, associée, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00;
Thomas, Frédéric, de Saxon, à Vétroz, associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00.
Handelsregister-Amt Wallis
Thomas Architecture Sàrl, à S a x o n , ruelle des Barrières, 1907 Saxon, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
08.05.2000.
But:
toutes activités en rapport avec l'architecture, exploitation d'un bureau d'architecture ainsi que toutes opérations convergentes y compris achat et vente d'immeubles.
Capital social:
CHF 20 000.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Thomas, Vincent, de Saxon, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1000;
Thomas née Quennoz, Nicole, de Saxon, à Saxon, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 19 000.
Handelsregister-Amt Wallis
Girmig Saxon S.A., à Saxon, exploitation de commerces, etc.. (FOSC du 08.03.1994, p.1287).
Modification des statuts:
21.12.1998.
Nouveau capital-actions:
CHF102000.
La société a décidé de:
1. réduire, au sens de l'art.735 CO, son capital de CHF440000 à CHF0 par annulation des 440 actions de CHF1000 qui le constituent;
2. porter simultanément ce capital à CHF102000 par émission de 102 actions nouvelles de CHF1000 nominatives entièrement libérées. Nouveau capital de CHF102000, entièrement libéré.
Nouvelles actions:
102 actions de CHF1000, nominatives avec clause d'agrément.
Personne et signature radiée:
Thomas, Vincent, de Saxon, à Saxon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne:
Donnet-Descartes, Jean-Daniel, de Monthey, à Saxon, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre].