Auskünfte zu Olivier Thomas
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Olivier Thomas
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4069672, Handelsregister-Amt Wallis
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, optimiser la gestion et la distribution de l'énergie dans le territoire des communes de Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, Massongex et Vérossaz, etc..., (FOSC no 169 du 01.09.2004, p. 15, publ. 2430668).
Personnes et signatures radiées:
Jeker, Rudolf, de Mümliswil-Ramiswil, à Vionnaz, membre, sans droit de signature;
Thomas, Olivier, de Bex, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Martenet, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Zermatten, Hervé, de Saint-Martin VS, à Vérossaz, membre, sans droit de signature;
Cettou, Jérôme, de Massongex, à Massongex, membre, sans droit de signature;
Walter, Hans, de Champéry, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux;
Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Overney, Gonzague, de Cerniat FR, à Choëx (Monthey), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Muttenz];
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision.
Publikationsnummer: 2670616, Handelsregister-Amt Wallis
TVT Sàrl, précédem. à Monthey, CH-621.4.002.439-0, achat, vente, développement de systèmes informatiques et électroniques, ainsi que toute activité convergente, société à responsabilité limitée (FOSC no 46 du 08.03.2004, p. 15).
Modification des statuts:
24.12.2004.
Nouveau siège:
Veyras.
Nouvelle adresse:
route des Fontanettes, 3968 Veyras.
But:
achat, vente, développement de systèmes informatiques et électroniques, ainsi que toute activité convergente;
participation à d'autres entreprises, acquisition d'entreprises à but analogue;
commerce d'immeubles.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
selon convention du 21.05.1996, apport pour CHF 12'000.-- de matériel informatique [comme précédemment].
Organe de publication:
FOSC et BO. capital social entièrement libéré [comme précédemment];
versements supplémentaires : CHF 1'000.-- au maximum par associé en cas de perte au bilan [comme précédemment].
Personne et signature radiée:
Thomas, Olivier, de Bex, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 13'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Tscherrig, Claude, de Zwischbergen, à Veyras, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--];
Tscherrig, Marc, de Zwischbergen, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Publikationsnummer: 717206, Handelsregister-Amt Wallis
TVT Sàrl, à Monthey, achat, vente, développement de systèmes informatiques et électroniques, etc... (FOSC no 154 du 11.08.1999, p. 5491).
Modification des statuts:
28.10.2002.
Personne et signature radiée:
Rigo, Pascal, de Jouxtens-Mézery, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 6'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Thomas, Olivier, de Bex, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 13'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 7'000.--].