Auskünfte zu Thomas Arthur Theurer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Arthur Theurer
Publikationsnummer: 1452191, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Wädenswil, CHE-103.587.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Jörg Marcel, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Theurer, Thomas Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 7097516, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Richterswil, CH-020.3.922.651-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976966).
Statutenänderung:
22.01.2013.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Seestrasse 241, 8804 Au ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geräten und Erzeugnissen der Telekommunikation, Computer- und Automationstechnik. Sie bezweckt ausserdem die Erbringung von Dienstleistungen wie Beratungen und Unterstützungen im Bereich der Telekommunikation, Computer- und Automationstechnik. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Auslande beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Grundbesitz erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theurer, Thomas Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6425276, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MIVUNE AG, in Schlieren, CH-020.3.029.537-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2011, S. 0, Publ. 6070974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Prof. Dr. Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Prof. Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theurer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Jost Balthasar, von Zürich und Giswil, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].