Auskünfte zu Franz Gerdesic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franz Gerdesic
Publikationsnummer: 2921389, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TEC GmbH, Telebusiness, Engineering & Consulting, in Richterswil, CHE-105.200.989, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2012, Publ. 6683624).
Firma neu:
TEC GmbH, Telebusiness, Engineering & Consulting in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1452191, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Wädenswil, CHE-103.587.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Jörg Marcel, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Theurer, Thomas Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 6976966, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Richterswil, CH-020.3.922.651-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6439584). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 22.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stocker, Jörg Marcel, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
BDO AG (020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.