Auskünfte zu Anita Tanner Capeder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anita Tanner Capeder
Publikationsnummer: 2689809, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CHE-106.616.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab Bär, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kowarik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner Capeder, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen Engler, Sascha, von Hüttwilen, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binkert Pellet, Stefan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggen, Simone, von Oberwil im Simmental, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess Zahn, Barbara, von Wald ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6644536, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CH-020.5.900.630-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 26, Publ. 5549434).
Domizil neu:
c/o per pedes bergferien, Zypressenstrasse 76, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christine, von Zürich und Attelwil, in Mergoscia, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Urs, von Balgach, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Länger, Daniel, von Winterthur, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Capeder, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tanner, Anita, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hagen Engler, Sascha, von Hüttwilen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hagen, Sascha, in Hemmental];
Kohler Nydegger, Andrea, von Landiswil, in Mergoscia, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Lorenz, von Schwarzenburg, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5549434, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CH-020.5.900.630-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 21, Publ. 4603714).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, durch die Generalversammlung beschlossene, jährliche Betriebsbeiträge zu bezahlen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen brieflich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 28.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.