Auskünfte zu Simone Eggen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Simone Eggen
Publikationsnummer: 3283949, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CHE-106.616.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggen, Simone, von Oberwil im Simmental, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Peter, von Oberägeri, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2913499, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'262 vom 23.02.2016 Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CHE-106.616.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689809). Die Liste der Belege wurde berichtigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Simone, von Oberwil im Simmental, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2689809, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CHE-106.616.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab Bär, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kowarik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner Capeder, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen Engler, Sascha, von Hüttwilen, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binkert Pellet, Stefan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggen, Simone, von Oberwil im Simmental, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess Zahn, Barbara, von Wald ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.