Auskünfte zu Richard Ström
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Ström
Publikationsnummer: HR02-1005841544, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CHE-104.331.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S.12, Publ. 5675100).
Firma neu:
RIC Entertainment GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5675100, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CH-100.4.018.170-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Letter, Roland André, französischer Staatsangehöriger, in Vaxholm (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: in Vaxholm (S)].
Publikationsnummer: 3129276, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Eselco AG, in Meggen, CH-100.3.013.052-9, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Sportgeräten (Holz), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Dr. rer. pol. Max, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].