Richard Ström
wohnhaft in Meggen, aus Schweden Aktuelle Mandate: RIC Entertainment GmbH in Liquidation, Eselco AG Verbundene Personen: Roland André Letter So bleiben Sie über "Richard Ström" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard Ström"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Richard Ström" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard Ström"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Richard Ström leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Richard Ström arbeiten
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Richard Ström
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Ström
Publikationsnummer: HR02-1005841544, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CHE-104.331.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S.12, Publ. 5675100).
Firma neu:
RIC Entertainment GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 14.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5675100, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
RIC Entertainment GmbH, in Meggen, CH-100.4.018.170-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Letter, Roland André, französischer Staatsangehöriger, in Vaxholm (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 38'000.-- [bisher: in Vaxholm (S)].
Publikationsnummer: 3129276, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Eselco AG, in Meggen, CH-100.3.013.052-9, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Sportgeräten (Holz), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2001, S. 6699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Dr. rer. pol. Max, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ström, Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].