Auskünfte zu Dr. Sven Torsten Stork
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Sven Torsten Stork
Publikationsnummer: 4321273, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Fenix Outdoor International AG, in Zug, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stork, Sven Torsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koska, Alexander Albert, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1584221, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Meldungs Nr. 1'575'285, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 8'252 vom 23.06.2014Fenix Outdoor International AG, in Baar, CHE-206.390.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575285).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stork, Sven Torsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gustafsson, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedberg, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olsson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalsgaard Nordin, Gitte Susanne, schwedische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .
Publikationsnummer: 6420730, Handelsregister-Amt Zug, (170)
NIDRON HOLDING AG (NIDRON HOLDING SA) (NIDRON HOLDING Ltd.), in Baar, CH-170.3.036.269-2, Lindenstrasse 14, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2011.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 1'000 Aktien der 'AB RAVEN INCORPORATED INC.', in Sorunda (SE) zum Preis von höchstens SEK 70'000.00, sowie 1'000 Aktien der 'STRANDKAJEN 1 AB', in Sorunda (SE), zum Preis von höchstens SEK 1'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dalsgaard Nordin, Gitte Susanne, schwedische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nordin, Erik Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stork, Sven Torsten, schwedischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.