Auskünfte zu Mark Lloyd Stevens
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mark Lloyd Stevens
Publikationsnummer: 2228465, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.213 vom 04.11.2014, Publ. 1803203).
Statutenänderung:
04.06.2015.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Landstrasse 99, 5430 Wettingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: serbischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Quantix Invest AG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Spring, Martin, von Bülach, in Frauenfeld, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1803203, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1307599).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1307599, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148189).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Quantix Invest AG (CHE-209.362.858), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.