Auskünfte zu Dr. Werner Stauffacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Werner Stauffacher
Publikationsnummer: 928261, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Swiss SOS Training, in Zürich, CH-020.6.000.738-9, Verein (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458152).
Name neu:
Verein Swiss SOS Training in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Christoph und David Stauffacher, Büro Stauffacher, Dufourstrasse 22, 8008 Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher, Dr. Werner, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feisst, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffacher, David, von Zürich und Glarus Süd, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffacher, Christoph, von Zürich und Glarus Süd, in Stäfa, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6996760, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Du Théâtre AG, in Zürich, CH-020.3.036.053-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6068598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher, Dr. Werner, von Glarus Süd und Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6068598, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Du Théâtre AG, in Zürich, CH-020.3.036.053-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, S. 21, Publ. 5985662).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Hans Rudolf, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonciani, Fabio, von Tegerfelden, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffacher, Dr. Werner, von Glarus Süd und Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Matt, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].