Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Christoph und David Stauffacher, Büro Stauffacher
Dufourstrasse 22
8008 Zürich
Auskünfte zu Verein Swiss SOS Training in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.03.2003
Löschung im Handelsregister
19.08.2015
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.000.738-9
UID/MWST
CHE-109.991.775
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Aus- und Weiterbildung von Katastrophenhelfern jeder Art in allen Ländern, Schaffung von Kompetenzzentren im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen in Bund, Kantonen und Privatwirtschaft durch Nutzung und Ergänzung bestehender und Schaffung neuer Einrichtungen, Anbieten effektiver Ausbildung im Umgang mit verschiedenen Katastrophenarten und Durchführung von präventiver und schadensbegrenzender Beratung und Koordination vor allfälligen bzw. nach erfolgten Katastrophen; steht während Katastrophen als Clearing-Stelle zur Verfügung, die aufgrund ihrer EDV-Logistik Katastrophenhelfer und Materialdepots nennt, Bedürfnisse der betroffenen Länder entgegennimmt und weiterleitet, konkrete Lösungsvorschläge anbietet, einen Sonderausweis zusammen mit dem IKRK und der UNO schafft, der eine Einreise in betroffene Länder ohne weitere Formalitäten ermöglicht; versteht sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen wie SRK, Katastrophenhilfekorps, DEZA, Armee etc, sondern unterstützt deren Anstrengungen und kann in deren Auftrag tätig werden.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Verein Swiss SOS Training
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Verein Swiss SOS Training in Liquidation
Publikationsnummer: 2327803, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Swiss SOS Training in Liquidation, in Zürich, CHE-109.991.775, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928261). Die Liquidation ist beendet. Der Verein wird gelöscht.
Publikationsnummer: 928261, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Swiss SOS Training, in Zürich, CH-020.6.000.738-9, Verein (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6458152).
Name neu:
Verein Swiss SOS Training in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Christoph und David Stauffacher, Büro Stauffacher, Dufourstrasse 22, 8008 Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher, Dr. Werner, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feisst, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffacher, David, von Zürich und Glarus Süd, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffacher, Christoph, von Zürich und Glarus Süd, in Stäfa, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6458152, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein Swiss SOS Training, in Zürich, CH-020.6.000.738-9, Verein (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 31, Publ. 5240664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Victor, von Altnau und Zürich, in Rüti ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffacher, David, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feisst, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.