Auskünfte zu Ernst Spycher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Spycher
Publikationsnummer: 5487942, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Milchgenossenschaft Elisried, in Wahlern, CH-035.5.008.372-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 2, Publ. 2984324).
Statutenänderung:
09.12.2008.
Domizil neu:
c/o Niklaus Vifian, Landgarben, 3152 Mamishaus.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 09.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spycher, Ernst, von Köniz, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Niklaus, von Wahlern, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2984324, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Elisried, in Wahlern, CH-035.5.008.372-5, Sie bezweckt auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.1990, S. 1758).
Statutenänderung:
3.02.2005.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Elisried.
Domizil neu:
c/o Spycher Ernst, Ifang, 3152 Mamishaus.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Anteilscheine:
[Die Anteilscheine sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Stammanteilscheine je CHF 25.--.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: persönliche und solidarische Haftbarkeit der Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binggeli, Ernst, von Wahlern, in Wahlern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Ernst, von Wahlern, in Wahlern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Kurt, von Wahlern, in Wahlern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahnd, Ulrich, von Wahlern, in Wahlern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Peter, von Wyssachen, in Mamishaus (Wahlern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Fritz, von Rapperswil BE, in Mamishaus (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Ernst, von Köniz, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wahlern];
Beyeler, Hans, von Wahlern, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahnd, Peter, von Wahlern, in Mamishaus (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.