Auskünfte zu Lars Peder Sperre
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lars Peder Sperre
Publikationsnummer: 2200639, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127985).
Firma neu:
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Norske Skog Holdings (Suisse) SA en liquidation) (Norske Skog Holdings (Switzerland) Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1555007, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7086428, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Forests Holdings AG, in Zug, CH-170.3.024.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6691772).
Firma neu:
Norske Skog Forests Holdings AG in Liquidation.
Aktien neu:
631'733 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 631733 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].