Auskünfte zu Rune Sollie
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rune Sollie
Publikationsnummer: 2200639, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127985).
Firma neu:
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Norske Skog Holdings (Suisse) SA en liquidation) (Norske Skog Holdings (Switzerland) Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1555007, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1526933, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Overseas Holdings AG, in Zug, CHE-101.357.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, Publ. 6580200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gjessing, Rune, norwegischer Staatsangehöriger, in Drammen (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.