Auskünfte zu Bruno Signer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Signer
Publikationsnummer: HR02-1005273240, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Corona Informatik AG, in Erlen, CHE-107.401.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, S.0, Publ. 6100278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer-Zanconato, Esther, von Schlatt-Haslen, in Kindhausen ZH (Volketswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Bruno, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schlatt-Haslen, in Kindhausen ZH (Volketswil), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Leuenberger, Marco, von Lauperswil, in Riedt b. Erlen (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Signer, Fabio, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005210203, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Corona Holding AG, in Erlen, CHE-209.804.856, Südhalde 12, 8586 Ennetaach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an bestehenden und neu gegründeten Firmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien der Corona Informatik AG, in Erlen (CHE-107.401.524), zum Preis von höchstens CHF 4'500'000.00 zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.05.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Signer, Bruno, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Marco, von Lauperswil und Sarnen, in Riedt b. Erlen (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Signer, Fabio, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3888790, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Alfred Lienhard Gedenkstiftung, in Erlen, CH-440.7.011.564-3, Die Stiftung fördert durch geeignete Massnahme die Entwicklung einer vielseitigen, auf den ganzen Menschen hin bezogenen Aus- und Weiterbildung. Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 12, Publ. 768774).
Urkundenänderung:
29.01.2007.
Domizil neu:
c/o Volksschulgemeinde, 8586 Erlen.
Organisation neu:
Stiftungsrat, bestehend aus den Mitgliedern der Schulbehörde Erlen sowie eines Vertreters bzw. einer Vertrerterin der Lista AG, und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Bruno, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Willi, von Wuppenau, in Riedt bei Erlen (Erlen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Stefan, von Hägglingen, in Andwil TG (Birwinken), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Grandi, Christine, von Gossau SG und Kaltbrunn, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Paul, von Erlen, in Degersheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Ruedi, von Kilchberg ZH, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schalch Pivetta, Yvette, von Berg TG, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Marianne, von Hundwil, in Riedt (Erlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Christoph, von Gränichen, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden, Regula, von Bischofszell, in Bischofszell, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volksschulgemeinde Erlen, handelnd durch die Rechnungsprüfungskommission, Revisionsstelle.