Auskünfte zu Stefan Borner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Borner
Publikationsnummer: 5390242, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Alfred Lienhard Gedenkstiftung, in Erlen, CH-440.7.011.564-3, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 15, Publ. 4640110). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.07.2009 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Stefan, von Hägglingen, in Andwil TG (Birwinken), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Grandi, Christine, von Gossau SG und Kaltbrunn, in Kümmertshausen (Erlen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ammann, Thomas, von Tägerwilen und Wäldi, in Andwil TG (Birwinken), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5343946, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Provo-kant Borner & Co., in Hallwil, CH-400.2.027.963-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 1, Publ. 3798558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Stefan, von Hägglingen, in Andwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3888790, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Alfred Lienhard Gedenkstiftung, in Erlen, CH-440.7.011.564-3, Die Stiftung fördert durch geeignete Massnahme die Entwicklung einer vielseitigen, auf den ganzen Menschen hin bezogenen Aus- und Weiterbildung. Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 12, Publ. 768774).
Urkundenänderung:
29.01.2007.
Domizil neu:
c/o Volksschulgemeinde, 8586 Erlen.
Organisation neu:
Stiftungsrat, bestehend aus den Mitgliedern der Schulbehörde Erlen sowie eines Vertreters bzw. einer Vertrerterin der Lista AG, und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Bruno, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Willi, von Wuppenau, in Riedt bei Erlen (Erlen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Stefan, von Hägglingen, in Andwil TG (Birwinken), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Grandi, Christine, von Gossau SG und Kaltbrunn, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Paul, von Erlen, in Degersheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Ruedi, von Kilchberg ZH, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schalch Pivetta, Yvette, von Berg TG, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Marianne, von Hundwil, in Riedt (Erlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Christoph, von Gränichen, in Erlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden, Regula, von Bischofszell, in Bischofszell, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volksschulgemeinde Erlen, handelnd durch die Rechnungsprüfungskommission, Revisionsstelle.