Auskünfte zu Werner Siegrist
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Siegrist
Publikationsnummer: HR02-1004596605, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gerätegenossenschaft Wil, in Wil (ZH), CHE-102.284.180, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1528973).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Domizil neu:
c/o Jürg Heller, Rüdlingerstrasse 12, 8196 Wil ZH.
Zweck neu:
Zweck der Gerätegenossenschaft ist die Anschaffung landwirtschaftlicher, praktischer und nützlicher Maschinen und Geräte zur Ausleihung gegen günstige Entschädigung an Mitglieder und gegebenenfalls auch Nichtmitglieder. Die Gerätegenossenschaft beschränkt ihre Tätigkeit hauptsächlich auf das Gebiet der Gemeinde Wil und angrenzende Gemeinden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die unbeschränkte Haftung der Mitglieder ist aufgehoben.] [gestrichen: Haftung: Unbeschränkte persönliche und solidarische Haftbarkeit der Mitglieder.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüeger, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Jürg, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Walter, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüeger, Andreas, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6946394, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Viehzuchtgenossenschaft Wil, in Wil ZH, CH-020.5.901.567-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435716).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Wil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.04.2012 per 30.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o opifer gmbh, Strehlgasse 10, 8416 Flaach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüeger, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
opifer gmbh (CH-020.4.034.801-2), in Flaach, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 2006204, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gerätegenossenschaft Wil, in Wil ZH, Anschaffung landwirtschaftlicher praktischer nützlicher Maschinen und Geräte, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.1991, S. 0).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Max, von Wil ZH, in Wil ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hüntwangen, Mitglied und Kassier];
Siegrist, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.