Auskünfte zu Peter Rüeger
Einträge zum Namen Peter Rüeger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Rüeger
Publikationsnummer: HR02-1004596605, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gerätegenossenschaft Wil, in Wil (ZH), CHE-102.284.180, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1528973).
Statutenänderung:
19.02.2019.
Domizil neu:
c/o Jürg Heller, Rüdlingerstrasse 12, 8196 Wil ZH.
Zweck neu:
Zweck der Gerätegenossenschaft ist die Anschaffung landwirtschaftlicher, praktischer und nützlicher Maschinen und Geräte zur Ausleihung gegen günstige Entschädigung an Mitglieder und gegebenenfalls auch Nichtmitglieder. Die Gerätegenossenschaft beschränkt ihre Tätigkeit hauptsächlich auf das Gebiet der Gemeinde Wil und angrenzende Gemeinden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die unbeschränkte Haftung der Mitglieder ist aufgehoben.] [gestrichen: Haftung: Unbeschränkte persönliche und solidarische Haftbarkeit der Mitglieder.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüeger, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Jürg, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Walter, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüeger, Andreas, von Wil (ZH), in Wil (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6946394, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Viehzuchtgenossenschaft Wil, in Wil ZH, CH-020.5.901.567-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435716).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Wil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.04.2012 per 30.04.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o opifer gmbh, Strehlgasse 10, 8416 Flaach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüeger, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Werner, von Wil ZH, in Wil ZH, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
opifer gmbh (CH-020.4.034.801-2), in Flaach, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 4160988, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft für Fleckviehweiden an der Lägern, in Schleinikon, CH-020.5.900.576-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2002, S. 16, Publ. 599704).
Statutenänderung:
6.07.2007.
Firma neu:
Alpgenossenschaft Lägernweide.
Domizil neu:
c/o Fritz Küpfer, Alphaus Lägernweide, 8165 Schleinikon.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der Rindviehzucht durch rationelle Sömmerung von Jungvieh.
Pflichten neu:
Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Interessen der Genossenschaft zu wahren und sich den Statuten sowie den Beschlüssen und Anordnungen der Genossenschaft zu fügen. Die Mitglieder haben mindestens einen Anteilschein zu zeichnen. [bisher: Pflichten: Siehe Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüeger, Peter, von Wil ZH, in Wil ZH, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].