Auskünfte zu Paul Senn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Senn
Publikationsnummer: 4910400, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Vulcanus Immobilien AG, in Zug, CH-092.3.007.684-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 27, Publ. 4846446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4908526, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Vulcanus Gastro Holding AG, in Zug, CH-092.3.014.033-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 27, Publ. 4846444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4586586, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Jemini Immobilien AG, bisher in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.007.684-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 4, Publ. 4478264).
Gründungsstatuten:
07.05.1985.
Statutenänderung:
31.03.2008.
Firma neu:
Vulcanus Immobilien AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Löberenstrasse 47, 6301 Zug.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen und mit solchen fusionieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre: eingeschriebener Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder SHAB.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Staatsangehöriger von Serbien-Montenegro];
Bosch Consultants GmbH (CH-170.4.003.021-6), in Zug, Revisionsstelle.