Auskünfte zu Christian Schuler
Einträge zum Namen Christian Schuler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Schuler
Publikationsnummer: HR02-1006049607, Handelsregister-Amt Glarus
Elektro Schuler & Germann AG, in Glarus Nord, CHE-108.679.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Lukas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schänis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Greil, Lukas Hans, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Christian, von Sattel, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Büchi, Oliver, von Frauenfeld, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Beeler, Rudolf, von Schänis, in Schänis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Manuel, von Trub, in Näfels (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Jana, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Claudio Sven Alexander, von Sattel, in Neuhaus SG (Eschenbach (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zingg, Dominic Simon, von Busswil bei Melchnau, in Mollis (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005270467, Handelsregister-Amt Glarus
Reinhard Schindler, elektrische Anlagen AG, in Glarus Nord, CHE-108.111.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192197).
Firma neu:
Reinhard Schindler, elektrische Anlagen AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Christian Schuler, Allmeindstrasse 10, 8753 Mollis. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Lukas Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schänis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schindler-Jud, Reinhard, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Christian, von Sattel, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1172861, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Reinhard Schindler, elektrische Anlagen AG, in Glarus Nord, CH-160.3.003.221-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6761176).
Domizil neu:
Vorderdorfstrasse 57, 8753 Mollis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler-Jud, Clara, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Christian, von Sattel, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Germann, Lukas Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Schänis, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schindler-Jud, Reinhard, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246)[CH-160.3.000.252-7], in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7)].