Auskünfte zu Adriano Schrofer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adriano Schrofer
Publikationsnummer: 7204094, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Curion Informatik AG, in Chur, CH-350.3.006.155-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6323114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeli, Hansjörg, von Lohn GR, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Obrist, Rico, von Eichberg, in Chur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2253404, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Curion Informatik AG, in Chur, Entwicklung eigener Softwareanwendungen und Vertrieb oder Vertrieb über Partnerfirmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 03.11.2000, S. 7494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Stephan, von Bichelsee-Balterswil, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baechler, Jörg, von Kreuzlingen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeli, Hansjörg, von Lohn GR, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Curion Informatik AG, in C h u r, Entwicklung eigener Softwareanwendungen und Vertrieb oder Vertrieb über Partnerfirmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.1998, S. 6096).
Statutenänderung:
7.02.2000.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000 [bisher: CHF 100 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwager, Stephan, von Bichelsee-Balterswil, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schrofer, Adriano, von Trimmis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Rico, von Eichberg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand- und Revisionsbüro Hans-Ruedi Eggenberger dipl. Wirtschaftsprüfer, in Chur, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- und Revisionsbüro, Hans-Ruedi Eggenberger Eidg. dipl. Bücherexperte, in Chur].