Auskünfte zu Hanspeter Schmitz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Schmitz
Publikationsnummer: 2651181, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148033).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Andreas Holzer, Fischrainweg 16, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, die Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und die Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch persönliche Rundschreiben. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Wohlen bei Bern (Uettligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg (BE), in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Florence, von Bowil, in Mühleberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Portenier, Thomas, von Meikirch, in Signau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Evelyne, von Luzern, in Ersigen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier;
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Samuel, von Gondiswil, in Graben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier.
Publikationsnummer: 4045116, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Viehzuchtgenossenschaft des Bipperamts, in Wiedlisbach, CH-053.5.007.389-2, Förderung der Simmentaler Fleckviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 27.01.1992, S. 365).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft des Bipperamts in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ernst Ryf-Härdi, Dorfstrasse 14, 4539 Rumisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Christian, von Walterswil BE, in Rumisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär;
Ryf-Zurlinden, Rudolf, von Attiswil, in Attiswil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Eggimann, Martin, von Sumiswald, in Farnern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haudenschild, Hans Ulrich, von Niederbipp, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryf-Strahm, Jakob, von Rumisberg, in Rumisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryf-Härdi, Ernst, von Rumisberg, in Rumisberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Ryf-Härti, Ernst, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 942718, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Käsereigenossenschaft Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe bezweckt sie die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.03.1994, S. 3006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Hans, von Rohrbach, in Wiedlisbach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubler, Robert, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jakob, von Schoren, in Wiedlisbach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.