Auskünfte zu Sandra Flückiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sandra Flückiger
Publikationsnummer: 2651181, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, CHE-102.263.261, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148033).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Andreas Holzer, Fischrainweg 16, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, die Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und die Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch persönliche Rundschreiben. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Wohlen bei Bern (Uettligen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg (BE), in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Florence, von Bowil, in Mühleberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Portenier, Thomas, von Meikirch, in Signau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bussmann, Evelyne, von Luzern, in Ersigen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier;
Hess, Denise, von Gempenach, in Burgdorf, Mitglied der Verwaltung + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schär, Samuel, von Gondiswil, in Graben, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder Kassier.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland, in Münchenbuchsee, Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen und Interessenvertretung der Züchter gegenüber den Behörden, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 23.12.1997, S. 9223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hebeisen, Fritz, von Langnau im Emmental, in Münchenbuchsee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räz, Urs, von Rapperswil BE, in Münchenbuchsee, Mitglied, Geschäftsführer und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Ernst, von Bangerten, in Bangerten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen (Gemeinde Vechigen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vogt, Andreas, von Messen, in Diemerswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmitz, Hanspeter, von Wiedlisbach, in Wiedlisbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Canino-Aeberhardt, Esther, von Kirchberg BE, in Kirchberg BE, Mitglied, Geschäftsführerin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Warmblut-Pferdezucht-Genossenschaft-Bern-Mittelland (BM), in Münchenbuchsee, Genossenschaft (SHAB Nr.35 vom 12.02.1968, S.304).
Statutenänderung:
31.03.1988.
Firma neu:
Warmblutpferdezucht-Genossenschaft Bern-Mittelland.
Domizil neu:
c/o Urs Räz, Quellenweg 21, 3053 Münchenbuchsee.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht (bisher: Subsidiäre, solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters).
Zweck neu:
Förderung einer gesunden, leistungsfähigen Warmblutpferdezucht, Beratung der Mitglieder in allen zuchttechnischen Belangen sowie Interessenvertretung der Züchter gegenüber Behörden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer-Kocher, Hans (bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Häberli, Hans (bisher: Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Marti, Rudolf (bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Bernhard, Gottlieb (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Vogt, Armin (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Hurni, Hermann (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Walter, von und in Seedorf BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hebeisen, Fritz, von Langnau i. E. BE, in Münchenbuchsee, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räz, Urs, von Rapperswil BE, in Münchenbuchsee, Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Alice, von Heimiswil, in Jegenstorf, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Sandra, von Bern und Brugg, in Utzigen, Gemeinde Vechigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Andreas, von Moosseedorf, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Ernst, von und in Bangerten b. Dieterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Eugen, von Schüpfen, in Oberdettigen, Gemeinde Wohlen b. Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.