Auskünfte zu Eveline Scherler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eveline Scherler
Publikationsnummer: HR02-1005212318, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CHE-105.944.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S.6, Publ. 5952628).
Firma neu:
Heinzelmann Optik Shoppy AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005212313, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ES & ES Holding AG, in Meikirch, CHE-116.102.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S.3, Publ. 5866242).
Firma neu:
ES & ES Holding AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5952628, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CH-035.3.003.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 6, Publ. 5107588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Magdalena, von Längenbühl, in Moosseedorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Peter, von Längenbühl, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.