Auskünfte zu Stefan Scheiwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Scheiwiler
Publikationsnummer: 5122292, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Zentrum für Wahrnehmungsstörungen St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.7.017.467-8, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 17, Publ. 4780732).
Urkundenänderung:
20.05.2009.
Domizil neu:
Florastrasse 14, 9000 St. Gallen.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern, Fachkommission, Leiter/in des Zentrums und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwiler, Stefan, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Erika, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bubenhofer, Dr. Alex, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zindel, Beat, von Oberurnen, in Sargans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Homberger, Anne-Christine, von Zürich, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Homberger, Christine, von Uster, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofer, Adrian, von Etziken, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Dieter, von Oberegg, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wössner, Anna, von Wahlern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Zentrum für Wahrnehmungsstörungen St. Gallen, in St. Gallen, Betrieb eines Zentrums mit Schwergewicht in der Ostschweiz für die Erfassung und psychologisch-pädagogische Therapie von an Wahrnehmensstörungen leidenden Kindern im Säuglings- und Kleinkindesalter usw. Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2000, S. 795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bubenhofer, Dr. Alex, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forster-Vannini, Erika, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knoll-Heitz, Franziska, von Zürich, Stein am Rhein, Münchwilen TG und Frauenfeld, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Robert, von Basel, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindt, Jakob, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zindel, Beat, von Oberurnen, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiler, Stefan, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Zentrum für Wahrnehmungsstörungen St. Gallen, in S t . G a l l e n, Betrieb eines Zentrums mit Schwergewicht in der Ostschweiz usw. Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.1993, S. 6715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Dr. Ruedi von Rorschach und Rebstein, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Marie-Theres, von Zürich und Solothurn, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köhli, Walter, von Niederried bei Kallnach, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Andreas genannt André, von Oberrüti, in Heiden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Villiger, André, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lindt, Jakob, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiler, Stefan, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zindel, Beat, von Oberurnen, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.