Auskünfte zu Pierre Schaerer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre Schaerer
Publikationsnummer: 3163477, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Reproad Ost AG, in Bremgarten (AG), CHE-100.619.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6909242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Kurt, von Escholzmatt, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedinger, Patrick, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaerer, Pierre, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Hans, von Sumiswald, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Kurt, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Ueli, von Schwarzenberg, in Wohlenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Patrick, von Oberriet (SG), in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Robin, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4479790, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Reproad Ost AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.921.676-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 23, Publ. 4119194).
Gründungsstatuten:
16.12.1986.
Statutenänderung:
22.04.2008.
Sitz neu:
Bremgarten AG.
Domizil neu:
Rüttenenstrasse 8, 5620 Bremgarten AG.
Zweck:
Ausführung von Sanierungen jeder Art von Oberflächen wie vorab von Strassenbelägen;
kann andere Unternehmen der gleichen oder ähnlicher Branchen gründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Adrian, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Schaerer, Pierre, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Zellweger, Kurt, von Gais, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Lötscher, Michel, von Oberems, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bigler, Walter, von Worb, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Zürcher, Karl, von Teufen AR, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Balmer, Paul, von Gsteigwiler, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Glanzmann, Kurt, von Escholzmatt, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hedinger, Patrick, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lütolf, Jörg, von Büron und Sursee, in Schenkon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Vonplon, Rudolf, von Vilters-Wangs, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Trigema AG (CH-020.3.926.828-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reproad Ost AG, in Zürich, Ausführung von Sanierungen jeder Art von Oberflächen wie vorab von Strassenbelägen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.215 vom 5.11.1996, S.6764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Adrian, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaerer, Pierre, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.