Auskünfte zu Apostolos Saraferas
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Apostolos Saraferas
Publikationsnummer: 4160371, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FlemCapital AG, in Zürich, CHE-177.584.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203009).
Domizil neu:
Gerechtigkeitsgasse 25, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Viktor, von Herrliberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Saraferas, Apostolos, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (EL) (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colqui Delgado, Cesar Antonio, von Andwil (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lacher, Isabelle, von Freienbach, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6826632, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'040 vom 21.08.2012. FlemCapital AG, in Zürich, CH-020.3.037.869-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6821990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saraferas, Apostolos, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (EL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Athen (GR)].
Publikationsnummer: 6821990, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FlemCapital AG, in Zürich, CH-020.3.037.869-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2012, Publ. 6688252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saraferas, Apostolos, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.